KRS 0000311645
NIP7010149322
REGON14147608700000
NazwaADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaADE POLSKA
Data rejestracji 20 sie 2008 (16 lat temu) 20 sie 2008
Data usunięcia 05 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1972000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJMANUEL MARTINEZ ALVAREZ
Beneficjent
MANUEL MARTINEZ ALVAREZ
reprezentant
CRISTIAN MARTINEZ NAVARRO
Prokurent
2009-11-25
2020-09-01
PROKURA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA: DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MARCOS MARTINEZ NAVARRO
Prokurent
2009-11-25
2020-09-01
PROKURA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA: DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MANUEL MARTINEZ ALVAREZ
Likwidator
2020-09-01
2021-10-05
ASISTENCIA DENTAL EUROPEA S.A.U. SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA) PRAWA HISZPAŃSKIEGO
Wspólnik
2008-08-20
2021-10-05
1972 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.972.000 ZŁOTYCH
MANUEL MARTINEZ ALVAREZ
Beneficjent
MANUEL MARTINEZ ALVAREZ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU BĘDZIE UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W TEN SAM SPOSÓB DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI BĘDZIE UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU, JEŚLI BĘDZIE POWOŁANY.
MANUEL MARTINEZ ALVAREZ
PREZES ZARZĄDU
2008-08-20
2020-09-01
KIRANSING SANJAY RAMDAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-21
2020-09-01
2008-08-20
2020-09-01
ADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-20
2009-11-25
FLORY, 9, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA
2009-11-25
2013-11-26
WSPÓLNA, 50A, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie