KRS 0000311639
NIP5213511425
REGON14154072100000
NazwaPARK HANDLOWY - STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPARK HANDLOWY - STREFA
Data rejestracji 12 sie 2008 (16 lat temu) 12 sie 2008
Data usunięcia 17 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZAFERA, 33, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1050000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@CENTRO-BUD.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5213511425
data rejestracji 17 sty 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9604 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWARKADIUSZ MARCIN BARSZCZEWSKI
Beneficjent
WALDEMAR JÓZEF KAWALEC
Beneficjent
HENRYK KAZIMIERZ NIEDBAŁA
Beneficjent
JOLANTA BARBARA NIEDBAŁA
Beneficjent
HENRYK KAZIMIERZ NIEDBAŁA
reprezentant
WALDEMAR JÓZEF KAWALEC
reprezentant
ARKADIUSZ MARCIN BARSZCZEWSKI
reprezentant
Wspólnik
2019-11-19
2020-09-17
735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 367.500,00 ZŁ
36556347600000
Wspólnik
2008-08-12
2015-03-24
630 (SZEŚĆSET TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 315.000 ZŁ (TRZYSTA PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
18024048600000
Wspólnik
2008-08-12
2012-11-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
69003490600000
Wspólnik
2008-08-12
2013-02-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
85169857900000
Wspólnik
2013-02-05
2020-09-17
1.365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 682.500 ZŁ
83043827700000
Wspólnik
2014-07-25
2019-11-19
735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 367.500 ZŁ
69028905500000
ARKADIUSZ MARCIN BARSZCZEWSKI
Likwidator
2020-02-21
2020-09-17
HENRYK KAZIMIERZ NIEDBAŁA
Likwidator
2020-02-21
2020-09-17
WALDEMAR JÓZEF KAWALEC
Likwidator
2020-02-21
2020-09-17
ARKADIUSZ MARCIN BARSZCZEWSKI
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W LDC RAWIX SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA100% UDZIAŁÓW W PAPILLON SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 65% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
WALDEMAR JÓZEF KAWALEC
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W LDC RAWIX SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA100% UDZIAŁÓW W PAPILLON SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 65% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
HENRYK KAZIMIERZ NIEDBAŁA
Beneficjent
POSIADA 27.20% UDZIAŁÓW W PPUH CENTRO-BUD SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 99,78% UDZIAŁÓW W GRUPA CENTRO-BUD SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 35% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
JOLANTA BARBARA NIEDBAŁA
Beneficjent
POSIADA 27.20% UDZIAŁÓW W PPUH CENTRO-BUD SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 99,78% UDZIAŁÓW W GRUPA CENTRO-BUD SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 35% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI: A) W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU - UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU B) W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD - UPRAWNIONA JEST WIĘKSZOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZA ZWYKŁY ZARZĄD ROZUMIE SIĘ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI NIE POWODUJĄCYCH POWSTANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB NALEŻNOŚCI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH NETTO
HENRYK KAZIMIERZ NIEDBAŁA
PREZES ZARZĄDU
2008-08-12
2020-02-21
TADEUSZ FRANCISZEK DZIAŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-12
2012-11-29
JAROSŁAW WASIŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-12
2013-02-05
WALDEMAR JÓZEF KAWALEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-29
2020-02-21
TOMASZ MARIUSZ DZIEKAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-05
2019-11-19
ARKADIUSZ BARSZCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-19
2020-02-21
2008-08-12
2020-02-21
PARK HANDLOWY - STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-12
2008-11-03
STANISŁAWA ŻARYNA, 73, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
2008-11-03
2012-11-29
STANISŁAWA ŻARYNA, 5, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie