KRS 0000311621
NIP7773070704
REGON30091004600000
NazwaDELTA - COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDELTA - COM
Data rejestracji 12 sie 2008 (16 lat temu) 12 sie 2008
Data usunięcia 15 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIĘDZYRZECZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #9521Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEDANIEL DARIUSZ WRZOSEK
Wspólnik
2008-08-12
2010-03-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- PLN
TOMASZ LESZEK JANOWSKI
Wspólnik
2010-03-03
2011-12-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF ROBERT OZIEMBŁOWSKI
Wspólnik
2011-12-09
2022-12-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DANIEL DARIUSZ WRZOSEK
PREZES ZARZĄDU
2008-08-12
2010-03-03
TOMASZ LESZEK JANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-03
2011-12-09
KRZYSZTOF ROBERT OZIEMBŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-09
2013-02-26
MIROSŁAW HENRYK JÓŹWIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-02-26
2013-04-05
MIROSŁAW HENRYK JÓŹWIAK
PREZES
2014-02-13
2017-12-01
MAGDALENA JAWORSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-12-01
2022-12-15
2008-08-12
2010-03-03
WAWRZYNIAKA, 3, MOSINA, 62-050, MOSINA, POLSKA
2010-03-03
2013-01-16
GĘSIA, 5, POZNAŃ, 60-106, POZNAŃ, POLSKA
2013-01-16
2014-10-06
TOPOLOWA, 23, WAŁBRZYCH, 58-309, WAŁBRZYCH, POLSKA
2014-10-06
2019-10-18
KĘSZYCA LEŚNA, 53, MIĘDZYRZECZ, 66-300, MIĘDZYRZECZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie