KRS 0000311285
NIP8842671147
REGON02080833000000
Nazwa"ADA.COM.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaADA.COM.PL
Data rejestracji 06 sie 2008 (16 lat temu) 06 sie 2008
Data usunięcia 06 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRZYWOUSTEGO, 2A, ŻARÓW, 58-130, ŻARÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8842671147
data rejestracji 04 wrz 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMARIUSZ PIOTR DWORNICZAK
Wspólnik
2008-08-06
2013-09-30
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANETA EDYTA DWORNICZAK
Wspólnik
2008-08-06
2022-09-06
540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRYSTYNA BOŻENA KRAJEWSKA
Wspólnik
2019-11-06
2022-09-06
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ANETA EDYTA DWORNICZAK
Likwidator
2021-12-01
2022-09-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE. 2) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, BĄDŹ WICEPREZESEM ZARZĄDU.
MARIUSZ PIOTR DWORNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-08-06
2013-09-30
ANETA EDYTA DWORNICZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-06
2013-09-30
ANETA EDYTA DWORNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-09-30
2021-12-01
2008-08-06
2021-12-01
"ADA.COM.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie