KRS 0000311279
NIP5961538743
REGON21099332300000
Nazwa"ECO -ANSER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECO -ANSER
Data rejestracji 06 sie 2008 (16 lat temu) 06 sie 2008
Data usunięcia 22 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KIJEWICE, 66-443, MURZYNOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 140000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHANNA GABRIELA WALEŃSKA MŁYNARCZYK
Wspólnik
2008-08-06
2018-01-22
104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52000,00 ZŁOTYCH
TADEUSZ FELICJAN MŁYNARCZYK
Wspólnik
2008-08-06
2018-01-22
71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35500,00 ZŁOTYCH
MARCIN MŁYNARCZYK
Wspólnik
2008-08-06
2018-01-22
104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52000,00 ZŁOTYCH
JOLANTA RUSZCZAK
Likwidator
2017-02-15
2018-01-22
MARIA DRAGUŁA
Likwidator
2017-02-15
2018-01-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TADEUSZ FELICJAN MŁYNARCZYK
PREZES
2008-08-06
2017-02-15
2008-08-06
2017-02-15
"ECO -ANSER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie