KRS 0000311080
NIP6511683055
REGON24094943900000
NazwaTEL-MEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTEL-MEDIUM
Data rejestracji 04 sie 2008 (16 lat temu) 04 sie 2008
Data usunięcia 04 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSIEDLE PAWLIKOWSKIEGO, 4C, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6511683055
data rejestracji 02 lip 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTUR ZARZYCKI
Beneficjent
ARTUR ZARZYCKI
reprezentant
ARTUR JAROSŁAW ZARZYCKI
Wspólnik
2008-08-04
2024-01-04
410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.000,00 ZŁ
KATARZYNA LIDIA MAJCHROWSKA
Wspólnik
2008-08-04
2009-04-09
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF RZEPA
Wspólnik
2008-08-04
2009-04-09
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
LUCYNA KASPRIJ
Wspólnik
2009-04-09
2024-01-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
LUCYNA KASPRIJ
Prokurent
2009-04-09
2024-01-04
PROKURA SAMOISTNA
ARTUR ZARZYCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ARTUR JAROSŁAW ZARZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2008-08-04
2022-10-13
KATARZYNA LIDIA MAJCHROWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-04
2009-04-09
KRZYSZTOF RZEPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-04
2009-04-09
2008-08-04
2021-12-31
PSZCZYŃSKA, 20, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie