KRS 0000310987
NIP6423051829
REGON24093723500000
NazwaGASTRO-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGASTRO-INSTAL
Data rejestracji 31 lip 2008 (16 lat temu) 31 lip 2008
Data usunięcia 28 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GAJOWA, 5, WARSZOWICE, 43-254, WARSZOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6423051829
data rejestracji 01 sty 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWGRAŻYNA NEWE BRZÓZKA
Wspólnik
2008-07-31
2020-02-28
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ
KATARZYNA LACH MENET
Wspólnik
2008-07-31
2020-02-28
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
KATARZYNA LACH
Prokurent
2009-02-12
2018-05-10
PROKURA SAMOISTNA - UMOCOWANIE DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
KATARZYNA IZABELA SPYRKA
Likwidator
2018-05-10
2019-06-25
KATARZYNA LACH MENET
Likwidator
2019-06-25
2020-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
ARTUR HALIGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-07-31
2009-06-15
MAREK FRYT
PREZES ZARZĄDU
2009-06-15
2012-02-03
JACEK ANDRZEJ BEDNARSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-02-03
2013-04-03
KAROL WIKTOR POREMSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-03
2016-03-04
KATARZYNA IZABELA SPYRKA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-04
2018-05-10
2008-07-31
2018-05-10
GASTRO-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-07-31
2011-09-21
KSIĘDZA SZWEDY, 13 C, RYBNIK, 44-207, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie