KRS 0000310870
NIP5871658159
REGON22065139400000
NazwaSULICICE VILLAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSULICICE VILLAGE
Data rejestracji 28 lip 2008 (16 lat temu) 28 lip 2008
Data usunięcia 30 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DROGA DĘBIŃSKA, 3B, POZNAŃ, 61-555, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5871658159
data rejestracji 27 sie 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHMAREK ZĄBEK
Wspólnik
2008-07-28
2009-04-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
FRANK J.A. STOCKMANS
Wspólnik
2009-04-21
2020-12-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
PETER BAZIEL N. DE NIL
Wspólnik
2009-04-21
2020-12-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
JACEK ANDRZEJ WOLIŃSKI
Prokurent
2008-07-28
2009-04-21
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA BARBARA ANTOS
Likwidator
2015-06-10
2020-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK ZĄBEK
PREZES ZARZĄDU
2008-07-28
2009-04-21
FRANK J.A. STOCKMANS
PREZES ZARZĄDU
2009-04-21
2015-06-10
PETER BAZIEL N. DE NIL
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-21
2015-06-10
2008-07-28
2015-06-10
SULICICE VILLAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-07-28
2009-04-21
30, SULICICE, 84-110, KROKOWA, POLSKA
2009-04-21
2015-12-01
STARY RYNEK, 38-39, POZNAŃ, 61-772, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie