KRS 0000310749
NIP9661962522
REGON20021802300000
NazwaDTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDTM
Data rejestracji 13 sie 2008 (16 lat temu) 13 sie 2008
Data usunięcia 13 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KLEEBERGA, 34, BIAŁYSTOK, 15-691, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9661962522
data rejestracji 06 sie 2008
status Czynny
84116022020000000113363192
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
48116022020000000507702984
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARLETA KUCZEWSKA
Beneficjent
TADEUSZ ANDRZEJ OLCHAWSKI
Beneficjent
ARLETA KUCZEWSKA
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
ARLETA KUCZEWSKA
Wspólnik
2008-08-13
2017-11-13
255 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MAREK TOKAJUK
Wspólnik
2008-08-13
2010-09-24
170 (STO SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TADEUSZ ANDRZEJ OLCHAWSKI
Wspólnik
2008-08-13
2017-11-13
255 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ARLETA KUCZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
TADEUSZ ANDRZEJ OLCHAWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TADEUSZ ANDRZEJ OLCHAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-13
2017-11-13
ARLETA KUCZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-13
2017-11-13
MAREK TOKAJUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-13
2010-09-24
2008-08-13
2011-09-07
MODRZEWIOWA, 43, ZAŚCIANKI, 15-521, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie