KRS 0000310569
NIP5272581597
REGON14150277800000
NazwaELMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELMAX
Data rejestracji 25 lip 2008 (16 lat temu) 25 lip 2008
Data usunięcia 17 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 30, WARSZAWA, 00-116, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN ANTONI NOWAK
Wspólnik
2008-07-25
2011-04-29
34 UDZIAŁY O ĄŁCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
DARIUSZ KOŁACIŃSKI
Wspólnik
2008-07-25
2011-04-29
34 UDZIAŁY O ĄŁCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
SHIN CHOON LIM
Wspólnik
2008-07-25
2011-04-29
34 UDZIAŁY O ĄŁCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
JANUSZ EMIL FIGA
Wspólnik
2011-04-29
2014-04-08
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁOTYCH
EDGARS TRUMPIS
Wspólnik
2014-04-08
2023-10-17
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
MARCIN ANTONI NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-25
2011-04-29
DARIUSZ KOŁACIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-25
2011-04-29
SHIN CHOON LIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-25
2011-04-29
JANUSZ EMIL FIGA
CZŁONEK ZARZĄDUCZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-29
2014-04-08
EDGARS TRUMPIS
PREZES ZARZĄDU
2014-04-08
2023-10-17
2008-07-25
2011-04-29
LED TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-07-25
2011-04-29
JANA KAZIMIERZA, 1/29, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-29
2015-08-18
ORACZY, 10, WARSZAWA, 04-270, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie