KRS 0000310462
NIP5372515252
REGON06039022400000
Nazwa"ROWNOEWĘGIEL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROWNOEWĘGIEL POLSKA
Data rejestracji 28 lip 2008 (16 lat temu) 28 lip 2008
Data usunięcia 25 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DZIEDZICKIEGO, 3, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #05 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWYSIARHEI BRAHANETS
Wspólnik
2008-07-28
2012-11-22
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
ALEXEY SHPAKOVSKIY
Wspólnik
2012-11-22
2019-09-25
290 UDZIAŁÓW PO 1000 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 290000 ZŁ
SIARHEI SHURANKOU
Wspólnik
2008-07-28
2008-11-26
75 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 75000,00 ZŁOTYCH
JURIJ POGORELOV
Wspólnik
2009-07-07
2012-11-22
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
MAREK STANISŁAW WALASEK
Prokurent
2008-07-28
2012-11-22
PROKURA ODDZIELNA UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.
KAZIMIERZ SIKORA
Prokurent
2012-11-22
2013-09-24
PROKURA SAMOISTNA
IGNACY CHWESIUK
Kurator
2015-03-16
2016-04-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
SIARHEI BRAHANETS
PREZES ZARZĄDU
2008-07-28
2012-11-22
SIARHEI SHURANKOU
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2008-07-28
2008-11-26
KAZIMIERZ SIKORA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-24
2014-12-22
JURIJ POGORELOV
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2009-07-07
2012-11-22
NADIEŻDA SHPAKOVSKAYA
PREZES ZARZĄDU
2012-11-22
2013-09-24
2008-07-28
2012-11-22
"KOMILAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-07-28
2009-07-07
KOPERNIKA, 2, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
2009-07-07
2012-11-22
NARUTOWICZA, 38, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
2012-11-22
2013-09-24
PODMIEJSKA, 11, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie