KRS 0000310388
NIP5432157107
REGON20022138000000
NazwaPODLASKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW EKOLOGICZNYCH "NATURA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPODLASKA PRODUCENTÓW EKOLOGICZNYCH "NATURA"
Data rejestracji 21 lip 2008 (16 lat temu) 21 lip 2008
Data usunięcia 29 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 22, HRYNIEWICZE DUŻE, 17-100, BIELSK PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5432157107
data rejestracji 04 sie 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lut 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHKRZYSZTOF OSTROWSKI
Likwidator
2023-05-24
2024-02-29
MIROSŁAW ROMANIUK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-21
2010-07-28
KRZYSZTOF ZEMBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-21
2010-07-28
MIKOŁAJ KORDZIUKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-07-21
2024-02-29
ZBIGNIEW SZNUROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-28
2012-09-27
ALEKSANDER BONDARUK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-28
2016-08-24
WINCENTY WĄŻ
Członek Organu Nadzoru
2012-09-27
2014-09-23
ALINA ROMANIUK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-23
2024-02-29
JOANNA BONDARUK PRZEPIÓRA
Członek Organu Nadzoru
2016-08-24
2024-02-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ANATOL NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-07-21
2010-07-28
DANUTA MUCZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-21
2012-09-27
WALDEMAR WASILEWSKI
SEKRETARZ
2008-07-21
2010-07-28
KRZYSZTOF ZEMBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-28
2023-05-24
ANDRZEJ NAUMCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-27
2023-05-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-01-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4268.04 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4268.04 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 12915.9 |
Aktywa razem | 12915.9 |
2023
2023-01-01
2023-02-28
2023-02-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 368.46 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 368.46 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 16038.06 |
Aktywa razem | 16038.06 |
2008-07-21
2023-05-24
PODLASKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW EKOLOGICZNYCH "NATURA"
2008-07-21
2010-07-28
50, HRYNIEWICZE DUŻE, 17-100, BIELSK PODLASKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie