KRS 0000310338
NIP7393700547
REGON28031402300000
Nazwa"BBL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBBL
Data rejestracji 30 wrz 2008 (16 lat temu) 30 wrz 2008
Data usunięcia 09 mar 2021 09 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIEJSKA, 3, NAGLADY, 11-036, GIETRZWAŁD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7393700547
data rejestracji 01 wrz 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 mar 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPIOTR CEZARY LISIECKI
Beneficjent
ELŻBIETA BIEDRZYCKA
Beneficjent
ELŻBIETA BIEDRZYCKA
reprezentant
ROBERT EDWARD BOEHM
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2009-07-01
JAROSŁAW KULIK
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2019-05-31
MAGDALENA MAZUROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-19
2019-05-31
KATARZYNA AGNIESZKA MARKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-19
2019-05-31
DARIUSZ SZUMIŁO
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2009-07-01
PIOTR CEZARY LISIECKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2015-01-19
ZOFIA BIEDRZYCKA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2015-01-19
ELŻBIETA BIEDRZYCKA
Wspólnik
2008-09-30
2021-03-09
151 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.100 ZŁ
PIOTR CEZARY LISIECKI
Wspólnik
2008-09-30
2021-03-09
349 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.900 ZŁ
ROBERT EDWARD BOEHM
Wspólnik
2008-09-30
2009-07-01
249 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 24.900 ZŁ
PIOTR CEZARY LISIECKI
Likwidator
2015-01-19
2019-03-29
ELŻBIETA BIEDRZYCKA
Likwidator
2019-03-29
2021-03-09
PIOTR CEZARY LISIECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ELŻBIETA BIEDRZYCKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ELŻBIETA BIEDRZYCKA
PREZES ZARZĄDU
2008-09-30
2015-01-19
2008-09-30
2015-01-19
"BBL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-30
2013-05-28
31, NAGLADY, 11-036, GIETRZWAŁD, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie