KRS 0000310179
NIP8951918523
REGON02076559500000
NazwaGETRASUR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGETRASUR
Data rejestracji 21 lip 2008 (16 lat temu) 21 lip 2008
Data usunięcia 25 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres -------, --, WROCŁAW, ------, ---------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAALAIN MARIE IVAN DE MAISTRE
Członek Organu Nadzoru
2008-07-21
2020-08-25
PAUL DOBBELAERE
Członek Organu Nadzoru
2008-07-21
2020-08-25
PAWEŁ RISTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-21
2020-08-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
GERARD ANDRE DUPUIT
PREZES ZARZĄDU
2008-07-21
2020-08-25
KRZYSZTOF MIKOS
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-21
2009-09-24
2008-07-21
2010-01-22
SWOJCZYCKA, 38, WROCŁAW, 51-501, WROCŁAW, POLSKA
2010-01-22
2014-01-15
DMOWSKIEGO, 15, WROCŁAW, 50-203, WROCŁAW, POLSKA
GKm 65/22
2023-12-13
2024-09-02
22938.37 PLN
V GNc 1518/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Michał Kampa Kancelaria Komornicza nr II we Wrocławiu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie