KRS 0000310129
NIP9512258083
REGON14147921700000
NazwaWIND ENERGY POLSKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIND ENERGY POLSKA II
Data rejestracji 21 lip 2008 (16 lat temu) 21 lip 2008
Data usunięcia 09 mar 2017 09 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIEDRONKI, 156, WARSZAWA, 02-959, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 93000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAEOLFI S.A.S.
Wspólnik
2008-07-21
2017-03-09
930 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.000,00 ZŁOTYCH
NICOLAS PAUL DAUPHIN
Likwidator
2016-05-25
2017-03-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GUY JOSEPH NORMAND AUGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-21
2013-07-18
ANDRZEJ MACIEJ GROMADZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-25
2016-05-25
NICOLAS PAUL DAUPHIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-18
2016-05-25
2008-07-21
2010-01-25
SPV 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-01-25
2016-05-25
WIND ENERGY POLSKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-07-21
2010-01-25
SUROWIECKIEGO, 12, WARSZAWA, 05-785, WARSZAWA, POLSKA
2010-01-25
2015-03-03
SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie