KRS 0000310048
NIP9452110134
REGON12072634000000
NazwaINVESTMENT CREDITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVESTMENT CREDITOR
Data rejestracji 14 lip 2008 (16 lat temu) 14 lip 2008
Data usunięcia 23 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FIELDORFA NILA, 17, KRAKÓW, 31-209, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIALESŁAW PIEKŁO
Wspólnik
2008-07-14
2017-10-23
6 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁOTYCH
MARIUSZ STANISŁAW JACAK
Wspólnik
2008-07-14
2017-10-23
6 UDZIALÓW O ŁĄACZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁOTYCH
MAREK SIKORSKI
Wspólnik
2008-07-14
2017-10-23
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTOWYCH, PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU B) W PRZYAPDKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
LESŁAW PIEKŁO
PREZES
2008-07-14
2013-09-10
2008-07-14
2017-10-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-07-14
2017-10-23
INVESTMENT CREDITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-07-14
2017-10-23
FIELDORFA NILA, 17, KRAKÓW, 31-209, KRAKÓW, POLSKA
2008-07-14
2017-10-23
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2008-07-14
2017-10-23
6491Z - LEASING FINANSOWY
2008-07-14
2017-10-23
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z WYŁĄCZENIEM UDZIELANIA KREDYTÓW BANKOWYCH I MIESZKANIOWYCH
2008-07-14
2017-10-23
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2008-07-14
2017-10-23
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2008-07-14
2017-10-23
6621Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
2008-07-14
2017-10-23
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2008-07-14
2017-10-23
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2008-07-14
2017-10-23
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2008-07-14
2017-10-23
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie