KRS 0000309780
NIP7792361012
REGON30090202900000
Nazwa"KUCERA LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKUCERA LOGISTICS
Data rejestracji 15 lip 2008 (16 lat temu) 15 lip 2008
Data usunięcia 21 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 43A, WIOSKA, 64-308, JABŁONNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792361012
data rejestracji 04 sie 2009
status Czynny
06175010190000000038913131
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
09175010190000000038913174
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
98249000050000453046415534
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓWMICHAŁ KUCERA
Beneficjent
MICHAŁ KUCERA
zgłaszający - komplementariusz
ALEKSANDRA KUCERA
Beneficjent
MICHAŁ KUCERA
Wspólnik
2008-07-15
2019-02-21
561 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.050,00 ZŁ
ALEKSANDRA KUCERA
Wspólnik
2008-07-15
2019-02-21
539 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.950,00 ZŁ
MICHAŁ KUCERA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ALEKSANDRA KUCERA
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 95% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM KOMPLEMENTARIUSZA - KUCERA LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
MICHAŁ KUCERA
PREZES ZARZĄDU
2008-07-15
2019-02-21
ALEKSANDRA KUCERA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-15
2016-02-25
2008-07-15
2011-03-01
WOJSKOWA, 9G, POZNAŃ, 60-792, POZNAŃ, POLSKA
2011-03-01
2011-09-01
ZIELONA, 5, NOWY TOMYŚL, 64-300, NOWY TOMYŚL, POLSKA
2011-09-01
2013-07-26
HOŁOGI, 5, NOWY TOMYŚL, 64-300, NOWY TOMYŚL, POLSKA
2013-07-26
2016-02-25
PL. NIEPODLEGŁOŚCI, 3, NOWY TOMYŚL, 64-300, NOWY TOMYSL, POLSKA
2016-02-25
2016-07-15
PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 7, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie