KRS 0000309753
NIP4990574014
REGON32053989500000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ ROLMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ ROLMAX
Data rejestracji 08 lip 2008 (16 lat temu) 08 lip 2008
Data usunięcia 08 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 15, STRZEPOWO, 76-038, DOBRZYCA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 4990574014
data rejestracji 08 lip 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWWspólnik
2008-07-08
2020-01-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
81205374600000
Wspólnik
2008-07-08
2020-01-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
33133585600000
Wspólnik
2008-07-08
2020-01-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
81201613600000
HANS GEBHARD SIEMKE
Wspólnik
2008-07-08
2016-09-05
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
ZBIGNIEW PILIŃSKI
Wspólnik
2008-07-08
2020-01-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
CHRISTINA JUTTA SIEMKE
Wspólnik
2016-09-05
2020-01-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ZBIGNIEW PILIŃSKI
Likwidator
2019-03-12
2020-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE
ZBIGNIEW PILIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-07-08
2019-03-12
2008-07-08
2019-03-12
GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ ROLMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie