KRS 0000309487
NIP8971744842
REGON02076677800000
NazwaSUBSIDY FINANCE CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSUBSIDY FINANCE CORPORATION
Data rejestracji 02 lip 2008 (16 lat temu) 02 lip 2008
Data usunięcia 15 mar 2016 15 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAJĄCZKÓW, 100, ZAJĄCZKÓW, 55-120, OBORNIKI ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHRENATA MAGDALENA LISZEWSKA KOBA
Wspólnik
2008-07-02
2016-03-15
49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARCIN ZBIGNIEW SULEWSKI
Wspólnik
2008-07-02
2011-03-09
16 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
GRZEGORZ STANKIEWICZ
Prokurent
2008-12-04
2009-09-14
SAMOISTNA
MARCIN ZBIGNIEW SULEWSKI
Likwidator
2015-08-20
2016-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN ZBIGNIEW SULEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-07-02
2015-08-20
MAŁGORZATA KOSICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-04
2009-09-14
2008-07-02
2015-08-20
SUBSIDY FINANCE CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-07-02
2011-09-09
OŁAWSKA, 9, WROCŁAW, 50-123, WROCŁAW, POLSKA
2011-09-09
2012-10-30
KRAWIECKA, 3, WROCŁAW, 50-148, WROCŁAW, POLSKA
2012-10-30
2012-11-30
ZAJĄCZKÓW, 100, ZAJĄCZKÓW, 50-120, OBORNIKI ŚLĄSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie