KRS 0000309362
NIP7811822774
REGON30088374000000
Nazwa"SML" ADAMCZUK, LIS SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"SML" ADAMCZUK, LIS
Data rejestracji 07 lip 2008 (16 lat temu) 07 lip 2008
Data usunięcia 28 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres OS. JAGIELLOŃSKIE, 4, POZNAŃ, 61-224, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKIMATEUSZ LIS
Wspólnik
2008-07-07
2015-01-28
MARIUSZ PAWEŁ PANKOWSKI
Wspólnik
2008-07-07
2013-05-27
SYLWIA ADAMCZUK
Wspólnik
2013-05-27
2015-01-28
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI.
MATEUSZ LIS
Członek Organu Reprezentacji
2008-07-07
2015-01-28
MARIUSZ PAWEŁ PANKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-07-07
2013-05-27
SYLWIA ADAMCZUK
Członek Organu Reprezentacji
2013-05-27
2015-01-28
2008-07-07
2013-05-27
"MM FINANCIAL" LIS, PANKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
2008-07-07
2011-09-27
IDZIKOWSKIEGO, 9, POZNAŃ, 60-408, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie