KRS 0000309327
NIP6783061480
REGON12072387200000
NazwaMGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMGK
Data rejestracji 30 cze 2008 (16 lat temu) 30 cze 2008
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK DĘBNICKI, 12, KRAKÓW, 30-319, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6783061480
data rejestracji 01 sie 2008
status Czynny
66861900060040043475030001
BS8619 Centrala
ul. Kilińskiego 2 32-020 wielicki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAZBIGNIEW TELEJKO
reprezentant
ZBIGNIEW TELEJKO
Beneficjent
ZBIGNIEW TELEJKO
Wspólnik
2012-11-20
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500 ZŁ
KONRAD TELEJKO
Wspólnik
2008-06-30
2012-11-20
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46 000 ZŁ
ZBIGNIEW TELEJKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PRAWO DO SAMODZIELNEGO ZWOŁYWANIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZTERECH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA - W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI - PREZESA ZARZĄDU, PRAWO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA - W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI - WICEPREZESA ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ZBIGNIEW TELEJKO
PREZES ZARZĄDU
2008-06-30
2008-06-30
2011-09-09
NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-06-30
2011-12-02
OS. SPÓŁDZIELCZE, 2, KRAKÓW, 31-943, KRAKÓW, POLSKA
2011-12-02
2015-11-10
KALWARYJSKA, 6, KRAKÓW, 30-509, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie