KRS 0000309276
NIP7822278475
REGON63450681700000
NazwaMOONROCK ENTERPRISE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMOONROCK ENTERPRISE
Data rejestracji 30 cze 2008 (16 lat temu) 30 cze 2008
Data usunięcia 18 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JELENIOGÓRSKA, 16C, POZNAŃ, 60-179, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 850000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 850000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji850000
Dane podatkowe
NIP 7822278475
data rejestracji 01 paź 2003
status Czynny
20109017370000000129667706
SANPL 7 Oddział w Poznaniu
ul. Gronowa 22 61-680 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHEDWARD KOZICKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
EDWARD KOZICKI
Beneficjent
TOMASZ TYLIŃSKI
Beneficjent
TOMASZ TYLIŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW BORKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-06-30
2013-08-22
BEATA SCHMIDT TYLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-30
2022-02-18
DARIUSZ KOJAT
Członek Organu Nadzoru
2008-06-30
2022-02-18
MARZENA KOZICKA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-22
2022-02-18
EDWARD KOZICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ TYLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
TOMASZ TYLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-06-30
2022-02-18
EDWARD ANTONI KOZICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-30
2022-02-18
2008-06-30
2012-11-20
BLUMERANG SPÓŁKA AKCYJNA
2008-06-30
2019-08-21
JASIELSKA, 16 A, POZNAŃ, 60-476, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie