KRS 0000309177
NIP5252429366
REGON14146523800000
NazwaFUTURA EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFUTURA EDUKACJA
Data rejestracji 30 cze 2008 (16 lat temu) 30 cze 2008
Data usunięcia 31 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 3-5, SZCZECIN, 70-241, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252429366
data rejestracji 08 lip 2008
status Zwolniony
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃMAŁGORZATA ROKOSZ
Wspólnik
2008-06-30
2019-12-17
74 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.000,00 ZŁOTYCH
ROBERT LESZEK JAWORSKI
Wspólnik
2019-12-17
2024-07-31
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁOTYCH
BARTOSZ WOJCZAKOWSKI
Wspólnik
2008-06-30
2019-12-17
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000,00 ZŁOTYCH
BARTOSZ WOJCZAKOWSKI
Prokurent
2008-06-30
2018-08-28
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
MAŁGORZATA ROKOSZ
PREZES ZARZĄDU
2008-06-30
2015-08-26
BARTOSZ WOJCZAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-21
2014-11-25
EDWARD FILIPIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-08-26
2018-08-28
ELŻBIETA SZPOTAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-08-28
2019-12-17
ROBERT LESZEK JAWORSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-12-17
2024-07-31
2008-06-30
2014-12-09
WIDOK, 5/7/9, WARSZAWA, 00-023, WARSZAWA, POLSKA
2014-12-09
2015-12-23
UL. SMOLNA, 38, WARSZAWA, 00-375, WARSZAWA, POLSKA
2015-12-23
2017-01-25
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 55, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
2017-01-25
2018-08-28
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 70, LUBLIN, 20-076, LUBLIN, POLSKA
2018-08-28
2019-12-17
UL. MARYNIN, 25B, WARSZAWA, 01-469, WARSZAWA, POLSKA
3216-SEE-1.711.12929430.2022.DK
2022-06-24
2022-06-29
3988634.43 PLN
3/DY/2021
DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
3216-SEE-1.711.18009895.2022.1.DK
2022-10-03
2022-10-04
4077006.05 PLN
10/DY/2017
DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
Km 1986/22
2023-06-29
2023-08-18
591.27 PLN
VI Nc-e 1255275/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriel Wlaź Kancelaria Komornicza nr XIX w Lublinie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie