KRS 0000309106
NIP9591824104
REGON26023563500000
Nazwa"VALOSUN - PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVALOSUN - PL
Data rejestracji 27 cze 2008 (16 lat temu) 27 cze 2008
Data usunięcia 16 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOTELOWA, 21, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 557000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9591824104
data rejestracji 26 cze 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAMARTIN SIBAL
Wspólnik
2008-06-27
2014-03-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ
VALOSUN A.S. SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2008-06-27
2021-02-16
1.114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 557.000,00 ZŁOTYCH
EMIL STANISŁAW BURZYŃSKI
Likwidator
2019-09-30
2021-02-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - W PRZYPADKU TRZYOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARTIN SIBAL
PREZES
2008-06-27
2016-06-29
PAWEŁ STANISŁAW WĘGRZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-27
2010-01-14
FILIP KADANKA
PREZES ZARZĄDU
2016-06-29
2017-09-15
EAMONN MARTIN MURPHY
PREZES ZARZĄDU
2017-09-15
2019-09-30
2008-06-27
2019-09-30
"VALOSUN - PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-06-27
2011-09-08
KRAKOWSKA, 62, KIELCE, 25-701, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie