KRS 0000309001
NIP6292404232
REGON24092069000000
NazwaINTER-PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTER-PAL
Data rejestracji 26 cze 2008 (16 lat temu) 26 cze 2008
Data usunięcia 24 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROMIEJSKA, 6, M. KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWMAGDALENA KRYSA KOZIOŁ
Wspólnik
2008-06-26
2014-09-10
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000,00 ZŁ
RAFAŁ KOZIOŁ
Wspólnik
2008-06-26
2014-09-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
DARIUSZ ADAM WLAZŁO
Wspólnik
2014-09-10
2015-05-18
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000,00 ZŁ
RYSZARD MICHAŁ KUŹMIŃSKI
Wspólnik
2015-05-18
2019-09-24
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
MAGDALENA KRYSA KOZIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2008-06-26
2009-03-12
RAFAŁ KOZIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2009-03-12
2012-06-26
DARIUSZ ADAM WLAZŁO
PREZES ZARZĄDU
2014-09-10
2015-05-18
RYSZARD MICHAŁ KUŹMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-18
2016-06-07
MAGDALENA KRYSA KOZIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2012-06-26
2014-09-10
2008-06-26
2011-12-23
STASZICA, 34, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-303, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
2011-12-23
2014-09-10
SIELECKA, 13, BĘDZIN, 42-500, BĘDZIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie