KRS 0000308946
NIP5213497435
REGON14150832100000
NazwaSMART CONTENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSMART CONTENT
Data rejestracji 27 cze 2008 (16 lat temu) 27 cze 2008
Data usunięcia 10 mar 2022 10 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KIELNIEŃSKA, 58, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK 24, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMILESZEK ANTONI GOLONKA
Beneficjent
PAWEŁ MAREK NOGA
Beneficjent
LESZEK ANTONI GOLONKA
reprezentant
PAWEŁ MAREK NOGA
reprezentant
Wspólnik
2008-06-27
2011-11-24
343 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 343.000,00 ZŁOTYCH
22020343100000
NEO MEDIA GROUP SA
Wspólnik
2008-06-27
2011-11-24
357 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 357.000,00 ZŁOTYCH
LESZEK ANTONI GOLONKA
Wspólnik
2011-11-24
2022-03-10
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ MAREK NOGA
Wspólnik
2011-11-24
2022-03-10
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ MAREK NOGA
Likwidator
2021-02-15
2022-03-10
LESZEK ANTONI GOLONKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAWEŁ MAREK NOGA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A JEŚLI POWOŁANY JEST PREZES ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z PRZYNAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
PAWEŁ MAREK NOGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-27
2021-02-15
LESZEK ANTONI GOLONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-27
2021-02-15
CHRISTIAN NICOLAS VAGLIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-27
2011-11-24
ALEXANDRE ROBERT-FRANZ DE SENGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-27
2011-11-24
2008-06-27
2011-11-24
NEO ADVERTISING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-24
2021-02-15
SMART CONTENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-06-27
2011-11-24
RZYMOWSKIEGO, 53, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
2011-11-24
2013-09-26
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 807A, SOPOT, 81-810, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie