KRS 0000308470
NIP5621763056
REGON34043809000000
NazwaPHU GRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPHU GRANA
Data rejestracji 19 cze 2008 (16 lat temu) 19 cze 2008
Data usunięcia 08 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 18, KROTOSZYN, 88-190, BARCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5621763056
data rejestracji 13 cze 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2008-06-19
2012-08-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
87017742000000
Wspólnik
2008-06-19
2013-05-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
91012904000000
Wspólnik
2008-06-19
2021-01-08
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10500,00 ZŁ
79012328000000
PIOTR MADEJ
Wspólnik
2008-06-19
2021-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JANINA MADEJ
Wspólnik
2008-06-19
2013-05-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-06-19
2013-05-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
09042679500000
Wspólnik
2008-06-19
2013-05-29
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ
09258255900000
Wspólnik
2008-06-19
2021-01-08
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000,00 ZŁ
09040875100000
Wspólnik
2008-06-19
2021-01-08
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12000,00 ZŁ
87119687900000
Wspólnik
2008-06-19
2021-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
09044287700000
BENEDYKT JAN ŚLĘZAK
Likwidator
2019-08-09
2021-01-08
EMILIA TERESA CIEŚLAK
Likwidator
2019-08-09
2021-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA
IRENEUSZ LESIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-19
2019-08-09
BENEDYKT JAN ŚLĘZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-06-19
2019-08-09
RYSZARD GAWINECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-19
2019-08-09
2008-06-19
2019-02-27
GRANA GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-02-27
2019-08-09
PHU GRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie