KRS 0000308136
NIP1251495525
REGON14143705800000
NazwaCROSS MEDICA2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCROSS MEDICA2
Data rejestracji 18 cze 2008 (16 lat temu) 18 cze 2008
Data usunięcia 13 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAGIELLOŃSKA, 50, WARSZAWA, 03-462, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email WARSZAWA1@CROSSMEDICA2.PL
Dane podatkowe
NIP 1251495525
data rejestracji 23 cze 2008
status Czynny
68124010821111001018657592
PEKAO VI Oddział w Warszawie
Żubra 1 01-066 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHHENRYKA MARTA SZCZEPKOWSKA
Beneficjent
MACIEJ SZCZEPAN SZCZEPKOWSKI
Beneficjent
HENRYKA MARTA SZCZEPKOWSKA
reprezentant
MACIEJ SZCZEPAN SZCZEPKOWSKI
reprezentant
HENRYKA MARTA SZCZEPKOWSKA
Wspólnik
2008-06-18
2009-05-15
60 /SZEŚĆDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 1.000 /JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH/ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 60.000 ZŁ. /SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH/.
BEATA ZALEWSKA
Wspólnik
2008-06-18
2010-06-28
40 /CZTERDZIEŚCI/ UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 1.000 /JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH/ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 40.000 ZŁ. /CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH/.
DARIUSZ MARIUSZ ZALEWSKI
Wspólnik
2009-05-15
2010-06-28
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MACIEJ SZCZEPAN SZCZEPKOWSKI
Wspólnik
2010-06-28
2017-02-13
59 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.000 ZŁ
HENRYKA MARTA SZCZEPKOWSKA
Wspólnik
2010-06-28
2017-02-13
40 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000 ZŁ
HENRYKA MARTA SZCZEPKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MACIEJ SZCZEPAN SZCZEPKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU
DARIUSZ MARIUSZ ZALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-06-18
2010-06-28
MACIEJ SZCZEPAN SZCZEPKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-06-28
2017-02-13
HENRYKA MARTA SZCZEPKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-28
2017-02-13
2008-06-18
2010-06-28
MD-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-06-18
2010-06-28
HALLERA, 33, ZĄBKI, 05-091, ZĄBKI, POLSKA
2010-06-28
2016-04-26
JAGIELOŃSKA, 50, WARSZAWA, 03-462, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie