KRS 0000308040
NIP5252427999
REGON14146542200000
NazwaALSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALSO
Data rejestracji 12 cze 2008 (16 lat temu) 12 cze 2008
Data usunięcia 17 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MODLIŃSKA, 6, WARSZAWA, 03-216, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMICHAŁ KOBYLIŃSKI
Wspólnik
2008-06-12
2009-11-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ROMAN MILEWSKI
Wspólnik
2009-11-20
2010-08-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
VALIANTSINA SIAURUK
Wspólnik
2010-08-26
2017-11-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MICHAŁ KOBYLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-06-12
2009-11-20
ROMAN MILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-20
2010-08-26
VALIANTSINA SIAURUK
PREZES ZARZĄDU
2010-08-26
2017-04-12
2008-06-12
2009-11-20
ELEKTORALNA, 13, WARSZAWA, 00-137, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie