KRS 0000307849
NIP9471954258
REGON10052735900000
NazwaDJP, ENERGIA, J.KACALAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaDJP, ENERGIA, J.KACALAK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 10 cze 2008 (16 lat temu) 10 cze 2008
Data usunięcia 22 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres TATRZAŃSKA, 50/52, ŁÓDŹ, 93-219, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJAROSŁAW DARIUSZ KACALAK
Wspólnik
2008-06-10
2011-06-22
DARIUSZ CYWIŃSKI
Wspólnik
2008-06-10
2011-06-22
PAWEŁ TUREK
Wspólnik
2008-06-10
2011-06-22
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50 000 PLN, WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA
JAROSŁAW DARIUSZ KACALAK
Członek Organu Reprezentacji
2008-06-10
2011-06-22
DARIUSZ CYWIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-06-10
2011-06-22
PAWEŁ TUREK
Członek Organu Reprezentacji
2008-06-10
2011-06-22
2008-06-10
2010-01-25
ZBĄSZYŃSKA, 4, ŁÓDŹ, 91-342, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie