KRS 0000307467
NIP5591985041
REGON34042317700000
NazwaGSS-GRANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGSS-GRANITEX
Data rejestracji 05 cze 2008 (16 lat temu) 05 cze 2008
Data usunięcia 30 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 34, SZCZECIN, 71-310, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMACIEJ DOMINIK SKOTARCZAK
Prokurent
2008-06-05
2011-02-10
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ MAREK SZEWCZYK
Wspólnik
2008-06-05
2011-02-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
MACIEJ DOMINIK SKOTARCZAK
Wspólnik
2011-02-10
2023-08-30
475 UDZIAŁÓW (SŁOWNIE: CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ), O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ UDZIAŁÓW 47.500 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
MACIEJ DOMINIK SKOTARCZAK
PREZES ZARZĄDU
2011-02-10
2023-08-30
TOMASZ SZEWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2008-06-05
2011-02-10
2008-06-05
2011-02-10
SZYMANOWSKIEGO, 21, ŚWIECIE, 86-100, ŚWIECIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie