KRS 0000307326
REGON24096669100000
NazwaSELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaSELEX SISTEMI INTEGRATI SOCIETA PER AZIONI
Data rejestracji 10 lip 2008 (16 lat temu) 10 lip 2008
Data usunięcia 27 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres MŁYŃSKA, 11, KATOWICE, 40-098, KATOWICE, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego VIA TIBURTINA, 1231, RZYM, 00131, RZYM, WŁOCHY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCHFRANCESCO VINELLI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-07-10
2009-04-07
FRANCESCO BALLARE'
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-04-07
2010-02-24
MASSIMO PIETRUCCI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-02-24
2010-09-09
PAOLO ANTONIO SCICCHITANO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-09-09
2013-06-13
RAFFAELE UGLIANO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-09-09
2013-06-13
RAFFAELE UGLIANO
Likwidator
2013-06-13
2013-08-27
PAOLO ANTONIO SCICCHITANO
Likwidator
2013-06-13
2014-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZEDSTAWICIELSTWO PRAWNE SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH I WOBEC SĄDU NALEŻY DO PREZESA ZARZĄDU I KAŻDEGO Z PEŁNOMOCNIKÓW, JEŚLI SĄ WYZNACZENI W RAMACH UDZIELONYCH IM UPRAWNIEŃ.
ALBERTO DE BENEDICTIS
CZŁONEK ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU
2008-07-10
2013-08-09
MARINA GROSSI
CZŁONEK ZARZĄDU, PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU, PRZEDSTAWICIEL PRZEDSIĘBIORSTWA
2008-07-10
2013-08-09
UMBERTO ALESSANDRINI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-10
2013-08-09
ALDO CALVELLO
CZŁONEK ZARZĄDU. DYREKTOR NACZELNY, PEŁNOMOCNIK
2008-07-10
2013-08-09
FRANCO BARDELLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-10
2013-08-09
GIOVANNI SOCCODATO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-10
2013-08-09
GIUSEPPE MARESCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-10
2013-08-09
MAURO PAOLINI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-10
2013-08-09
GIUSEPPE VEREDICE
CZŁONEK ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU, PRZEDSTAWICIEL PRZEDSIĘBIORSTWA
2013-08-09
2014-02-27
CATERINA DANIELA VANCHERI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-09
2014-02-27
2008-07-10
2013-06-13
SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2008-07-10
2008-08-14
SELEX SISTEMI INTEGRAFI SOCIETA PER AZIONI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie