KRS 0000307266
NazwaLORD EUROPE B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLORD EUROPE B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaLORD EUROPE B.V.
Data rejestracji 02 cze 2008 (16 lat temu) 02 cze 2008
Data usunięcia 25 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego PRINS BERNHARDPLEIN, 200, AMSTERDAM, 1097 JB, AMSTERDAM, HOLANDIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #663 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHSHARON A. WILLIAMS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-06-02
2009-07-08
TESA LYNN OECHSLE
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-06-02
2013-10-25
WILLIAM JOSEPH CERAMI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-08-07
2013-10-25
TESA LYNN OECHSLE
Likwidator
2012-05-28
2013-10-25
ORGAN REPREZENTACJIDYREKCJA
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DYREKCJA. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DYREKTOR A ŁĄCZNIE Z DYREKTOREM B. W PRZYPADKU DYREKCJI WIELOOSOBOWEJ DYREKCJA MOŻE UDZIELIĆ JEDNEMU LUB KILKU DYREKTOROM PEŁNOMOCNICTWA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W GRANICACH PEŁNOMOCNICTWA.
HELEN YVETTE HOOSON
DYREKTOR A - UMOCOWANY ŁĄCZNIE Z INNYM DYREKTOREM
2008-06-02
2012-05-28
LISELOTTE FRANCINA MARIA HEINE
DYREKTOR B - UMOCOWANY ŁĄCZNIE Z INNYM DYREKTOREM
2008-06-02
2013-10-25
AARON TODD WESTRICK
DYREKTOR A
2012-05-28
2013-10-25
2008-06-02
2012-05-28
LORD EUROPE B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie