KRS 0000307142
NIP5252435674
REGON14131527200000
NazwaAENOR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAENOR POLSKA
Data rejestracji 02 cze 2008 (16 lat temu) 02 cze 2008
Data usunięcia 29 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOSZYKOWA, 60/62, WARSZAWA, 00-673, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 902000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 902000,00 PLN
Wartość nominalna akcji902,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Dane podatkowe
NIP 5252435674
data rejestracji 26 wrz 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 gru 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANERAFAEL INIGO GARCÍA MEIRO
Beneficjent
RAFAEL INIGO GARCÍA MEIRO
reprezentant
AGNIESZKA SOSNKOWSKA KASZKOWIAK
Prokurent
2010-03-29
2011-10-13
PROKURA SAMOISTNA
JAVIER TORIBIO TORAL NISTAL
Prokurent
2012-04-30
2017-11-29
PROKURA SAMOISTNA
JOSÉ LUIS CASTANEDA BONICHE
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2013-02-28
RICARDO CORTES SÁNCHEZ
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2017-11-29
EDMUNDO FERNÁNDEZ PUERTOLAS
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2017-11-29
JOSE ANDRES BARCELO DELGADO
Członek Organu Nadzoru
2013-02-28
2017-11-29
RAFAEL INIGO GARCÍA MEIRO
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU ZŁOŻONEGO Z JEDNEGO CZŁONKA, NOSI ON TYTUŁ PREZESA ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
CARLOS MATAIX KUBUSCH
PREZES ZARZĄDU
2008-06-02
2013-02-28
ANICETO ZARAGOZA RAMIREZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-02
2013-02-28
ANICETO ZARAGOZA RAMIREZ
PREZES ZARZĄDU
2013-02-28
2015-04-13
ANICETO ZARAGOZA RAMIREZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-13
2016-08-10
RAMÓN NAZ PAJARES
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-02
2012-01-27
AVELINO BRITO MARQUINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-27
2016-08-10
LUIS RUDOLFO ZABALA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-18
2016-08-10
AVELINO BRITO MARQUINA
PREZES ZARZĄDU
2016-08-10
2017-11-29
ANTONIO GARCIAPONS BALAŃA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-28
2016-08-10
FERNANDO ACEBRÓN RODICIO
PREZES ZARZĄDU
2015-04-13
2015-10-30
2008-06-02
2009-04-23
AENOR POLSKA SPÓLKA AKCYJNA
2008-06-02
2010-09-07
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 4/6, WARSZAWA, 00-33, WARSZAWA, POLSKA
2010-09-07
2013-07-02
DOMANIEWSKA, 39 A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie