KRS 0000306993
NIP5993051553
REGON08025900000000
Nazwa"RIO REWINDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRIO REWINDING
Data rejestracji 28 maj 2008 (16 lat temu) 28 maj 2008
Data usunięcia 29 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 26, SMOLEŃ, 73-200, CHOSZCZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2441Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2442A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO #2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM #2443Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWREGINA JOHANNA BERGSMA RIKSMA
Wspólnik
2008-05-28
2012-02-24
476 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.600,00 ZŁ
Wspólnik
2012-02-24
2018-10-26
476 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.600,00 ZŁ
08101220100000
WALDEMAR GLIŃSKI
Wspólnik
2018-10-26
2023-09-29
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ALLE BERGSMA
Prokurent
2012-02-24
2013-03-28
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ ORAZ KIERUJE BIEŻĄCĄ DZIALALNOŚCIĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
REGINA JOHANNA BERGSMA RIKSMA
PREZES ZARZĄDU
2008-05-28
2012-02-24
KAMILA MARIA WALERYSZAK
PREZES ZARZĄDU
2012-02-24
2013-03-28
ALLE BERGSMA
PREZES ZARZĄDU
2013-03-28
2018-10-26
WALDEMAR GLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-26
2023-09-29
2008-05-28
2009-02-05
BRZOZOWA, 5, KOSTRZYN NAD ODRĄ, 66-470, KOSTRZYN NAD ODRĄ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie