KRS 0000306914
NIP9930572586
REGON12079028800000
NazwaFUNDACJA NO LIMITS
Krótka nazwaNO LIMITS
Data rejestracji 02 cze 2008 (16 lat temu) 02 cze 2008
Data usunięcia 10 mar 2022 10 mar 2022
Forma prawnaFUNDACJA
Adres BANDROWSKIEGO, 9, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5813Z WYDAWANIE GAZET #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAMICHAŁ WIELGUS
Likwidator
2021-05-13
2022-03-10
JAN SKARBEK
Likwidator
2021-05-13
2022-03-10
MAŁGORZATA KEOGH
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2022-03-10
JUSTYNA WYJADŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2020-08-18
MARY JILL CALLERY
Członek Organu Nadzoru
2016-12-07
2022-03-10
PAWEŁ NICOŚ
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2022-03-10
GARY KEOGH
Członek Organu Nadzoru
2020-08-18
2022-03-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU FUNDACJI LUB WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI ALBO UPOWAŻNIENI PRZEZ ZARZĄD FUNDACJI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI ŁĄCZNIE.
JAN SKARBEK
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2008-06-02
2021-05-13
MICHAŁ WIELGUS
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2008-06-02
2021-05-13
MAREK CZECH
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2008-06-02
2015-09-10
GRZEGORZ EMIL PIKUSA
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2015-09-10
2020-08-18
2008-06-02
2021-05-13
FUNDACJA NO LIMITS
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie