KRS 0000306681
NIP7582259477
REGON14138090900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG "ELKA-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG "ELKA-TRANS"
Data rejestracji 28 maj 2008 (16 lat temu) 28 maj 2008
Data usunięcia 10 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WILKOKACKA, 5A, GDYNIA, 81-611, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKIELŻBIETA WANDA CYBULSKA
Wspólnik
2008-05-28
2014-10-21
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚI 150.000,00 ZŁ
KAZIMIERZ CYBULSKI
Wspólnik
2008-05-28
2014-10-21
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚI 150.000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-10-21
2019-04-10
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁ
14673951600000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ELŻBIETA WANDA CYBULSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-28
2014-07-31
KAZIMIERZ CYBULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-28
2014-07-31
PAWEŁ ADAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-28
2014-07-31
ROBERT DZIEKOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-31
2014-10-21
TOMASZ KALNIUK
PREZES ZARZĄDU
2014-10-21
2019-01-28
2008-05-28
2014-10-21
GULIWERA, 9, OSTROŁĘKA, 07-410, OSTROŁĘKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie