KRS 0000306247
NIP6090041341
REGON26023321100000
NazwaGMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "KRASOCIN" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "KRASOCIN"
Data rejestracji 19 maj 2008 (16 lat temu) 19 maj 2008
Data usunięcia 12 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres 1, ŚWIDNO, 29-105, KRASOCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMPRZEMYSŁAW PAWEŁ PAUL
Likwidator
2020-11-18
2021-05-12
MARIAN JÓZEF ROBAK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2012-07-04
RYSZARD JÓZEF OMASTA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-04
2021-05-12
ROBERT KRZYSZTOF SZAŁOWSKI OLCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-07-04
2021-05-12
EDWARD JASIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2012-07-04
ZBIGNIEW GRZEGORZ FLEJTERSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2021-05-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU.
MICHAŁ PAWEŁ KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-19
2018-01-16
JAN STANISŁAW BARTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-19
2018-01-16
LECH FRANCISZEK NIEDBAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-19
2012-07-04
LECH FRANCISZEK NIEDBAŁ
WICEPREZES DS. SPORTOWYCH
2012-07-04
2018-01-16
LUDWIK JÓZEF OLCZYK
PREZES
2008-05-19
2012-07-04
JAN GŁOWACKI
WICEPREZES DS. FINANSOWYCH
2008-05-19
2012-07-04
BOGUSŁAW SZCZEPAN SZYMKIEWICZ
WICEPREZES DS. SPORTOWYCH
2008-05-19
2018-01-16
PRZEMYSŁAW PAWEŁ PAUL
WICEPREZES DS. SPORTOWYCH
2008-05-19
2012-07-04
PRZEMYSŁAW PAWEŁ PAUL
PREZES
2012-07-04
2020-11-18
KRZYSZTOF PAWEŁ JASIOWSKI
SEKRETARZ
2008-05-19
2020-11-18
2008-05-19
2020-11-18
GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "KRASOCIN"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie