KRS 0000305541
NIP9581589707
REGON22060744700000
NazwaELTAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELTAMAR
Data rejestracji 12 maj 2008 (16 lat temu) 12 maj 2008
Data usunięcia 14 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 90B, GDYNIA, 81-453, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASUSANNA DEBORAH TARANOWSKA
Wspólnik
2008-05-12
2017-02-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MAGDALENA REBEKKA TARANOWSKA
Wspólnik
2008-05-12
2017-02-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
JERZY LUDKIEWICZ
Likwidator
2016-04-29
2017-02-14
JERZY LUDKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-05-12
2014-09-08
ELŻBIETA MARIA TARANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-12
2015-01-28
IRENA MARIA BANASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-05-12
2015-01-28
SUSANNA DEBORAH TARANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-08
2014-09-15
MAGDALENA REBEKKA TARANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-15
2015-01-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO TWORZY GO PREZES ZARZĄDU, KTÓRY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR RYSZARD SOSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-12
2014-09-08
JERZY LUDKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-09-08
2016-04-29
2008-05-12
2014-09-08
"ELTAMAR LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-08
2016-04-29
ELTAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-12
2016-04-29
HUTNICZA, 4, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie