KRS 0000305313
NIP9671290283
REGON34046117200000
Nazwa"SPECMED BYDGOSZCZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPECMED BYDGOSZCZ
Data rejestracji 06 maj 2008 (16 lat temu) 06 maj 2008
Data usunięcia 25 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZOŁGISTÓW, 4, BYDGOSZCZ, 85-532, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50120,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#861 DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #862 PRAKTYKA LEKARSKA #869 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJIWONA MARIA PATYK
Beneficjent
JANUSZ CZESŁAW RUDZIŃSKI
Beneficjent
AGATA KALICKA
Beneficjent
JANUSZ CZESŁAW RUDZIŃSKI
reprezentant
AGATA KALICKA
reprezentant
AGATA KALICKA
Likwidator
2021-04-20
2022-08-25
IWONA MARIA PATYK
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
JANUSZ CZESŁAW RUDZIŃSKI
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
AGATA KALICKA
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
AGATA KALICKA
PREZES ZARZĄDU
2008-05-06
2022-08-25
MARLENA EWA WARCHLEWSKA KĘDZIORSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-06
2011-08-17
JANUSZ CZESŁAW RUDZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-06
2022-08-25
LIDIA BOGUSŁAWA LITWINOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-17
2017-08-22
IWONA MARIA PATYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-22
2022-08-25
2008-05-06
2021-04-20
"SPECMED BYDGOSZCZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-06
2014-09-01
CZOŁGISTÓW, 1, BYDGOSZCZ, 85-532, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie