KRS 0000305049
NIP6572783006
REGON26021708600000
NazwaALUCROM KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALUCROM KIELCE
Data rejestracji 30 kwi 2008 (16 lat temu) 30 kwi 2008
Data usunięcia 01 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIŃCZOWSKA, 25, DĘBSKA WOLA, 26-026, MORAWICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1276632,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6572783006
data rejestracji 09 maj 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCHMAGDALENA CZYJT MIERZWA
zgłaszający - prokurent
MOHAMMED HUSSEIN ALAMOUDI
Beneficjent
1946-06-01
Wspólnik
2008-04-30
2022-07-01
2 396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 274 504,28 ZŁ
93224873800000
RAFAŁ WOJTANOWSKI
Prokurent
2017-02-09
2020-07-08
PROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KAROLINA SAMOLEJ
Prokurent
2008-06-30
2010-11-25
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA CZYJT MIERZWA
Prokurent
2017-02-09
2022-07-01
PROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MOHAMMED HUSSEIN ALAMOUDI
Beneficjent
POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI CORDIM HOLDING AB, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI MIDROC EUROPE AB, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI MIDROC CONTRACTING AB, KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI ALUCROM AB, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW ALUCROM SP. Z OO, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ALUCROM KIELCE SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PERNILLA BÖRJESSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-12
2022-07-01
CARL OLOF CHRISTER WIKSTRÖM
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-12
2022-07-01
ANDERS ERIKSSON
PREZES ZARZĄDU
2008-04-30
2008-09-05
ANDERS ERIKSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-05
2011-03-03
TOMASZ GAJEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-30
2008-09-05
RALPH HALLDIN
PREZES
2008-09-05
2017-02-09
THOMAS MARTENSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-05
2017-11-27
THOMAS MARTENSSON
PREZES ZARZĄDU
2017-11-27
2020-08-12
BJÖRN WIGSTRÖM
PREZES ZARZĄDU
2017-02-09
2017-11-27
BJÖRN WIGSTRÖM
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-27
2020-08-12
2008-04-30
2011-03-03
HYAB ALUCROM KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-30
2020-07-08
DĘBSKA WOLA, 1A, DĘBSKA WOLA, 26-026, MORAWICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie