KRS 0000304174
NIP8513054494
REGON32051450100000
NazwaTANOWSKIE STOWARZYSZENIE "SOKOLI LAS" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTANOWSKIE "SOKOLI LAS"
Data rejestracji 22 kwi 2008 (16 lat temu) 22 kwi 2008
Data usunięcia 12 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SZCZECIŃSKA, 2, TANOWO, 72-004, TANOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJEWELINA KRYSTYNA ŻYŻNIEWSKA BANASZAK
Likwidator
2013-07-26
2015-05-12
EDMUND SZCZEPANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-01-26
2015-05-12
MARIAN SIWIELA
Członek Organu Nadzoru
2009-01-26
2015-05-12
DOROTA WIESŁAWA TOMKIEL BALCAR
Członek Organu Nadzoru
2009-01-26
2015-05-12
KAZIMIERZ STANISŁAW ZAGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-22
2009-01-26
ANNA BOGUMIŁA ROSŁAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-22
2009-01-26
ANNA BOŻENA WAŁCZUK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-22
2009-01-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁĄDA PREZES I JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
EWELINA KRYSTYNA ŻYŻNIEWSKA BANASZAK
PREZES
2008-04-22
2013-07-26
RYSZARD SZYMON TRYKACZ
WICEPREZES
2008-04-22
2009-01-26
KRYSTYNA ZAŁĘSKA
SKARBNIK
2008-04-22
2009-01-26
MARZENNA BARBARA MACKIEWICZ SADŁOWSKA
CZŁONEK
2008-04-22
2009-01-26
KRYSTYNA ZAŁĘSKA
CZŁONEK
2009-01-26
2013-07-26
JUSTYNA HANNA MAĆKOWIAK
SKARBNIK
2009-01-26
2013-07-26
ZYGMUNT GRZEGORZ KOŁACKI
WICEPREZES
2009-01-26
2013-07-26
BARBARA URSZULA JABŁOŃSKA
SEKRETARZ
2008-04-22
2009-01-26
BRYGIDA MAŁGORZATA RANA
SEKRETARZ
2009-01-26
2013-07-26
2008-04-22
2013-07-26
TANOWSKIE STOWARZYSZENIE "SOKOLI LAS"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie