KRS 0000304108
NIP8842283646
REGON89104966000000
NazwaAUDYTOR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAUDYTOR
Data rejestracji 24 kwi 2008 (16 lat temu) 24 kwi 2008
Data usunięcia 20 mar 2024 20 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRABISZYŃSKA, 143, WROCŁAW, 53-439, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 550000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji550000
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@AUDYTORSA.PL
Dane podatkowe
NIP 8842283646
data rejestracji 01 wrz 1999
status Czynny
57150017641217600643020000
SANPL 5 Oddział w Wałbrzychu
ul. Janusza Kusocińskiego 11 58-309 Wałbrzych POLSKA
64150017641217600181160000
SANPL 5 Oddział w Wałbrzychu
ul. Janusza Kusocińskiego 11 58-309 Wałbrzych POLSKA
96150011681211600528000000
SANPL 34 Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEANDRZEJ ADAM KAPRAL
Beneficjent
ANDRZEJ ADAM KAPRAL
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN KAPRAL
Prokurent
2008-11-19
2024-03-20
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR CHORBOTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-24
2016-02-23
MARCIN KAPRAL
Członek Organu Nadzoru
2008-04-24
2008-11-19
JAN DZIEDZIC
Członek Organu Nadzoru
2008-04-24
2008-11-19
AGNIESZKA DOMINIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-30
2024-03-20
ELŻBIETA ŁAZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-02-23
2024-03-20
JOANNA BOSEK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-24
2024-03-20
ZOFIA TARNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-24
2011-08-30
ANDRZEJ ADAM KAPRAL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ ADAM KAPRAL
PREZES ZARZĄDU
2008-04-24
2024-03-20
PAWEŁ CHORBOTOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-24
2016-11-16
BEATA WOLFRAM
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-24
2020-07-28
2008-04-24
2024-03-20
SPÓŁKA AKCYJNA
2008-04-24
2024-03-20
AUDYTOR SPÓŁKA AKCYJNA
2008-04-24
2024-03-20
GRABISZYŃSKA, 143, WROCŁAW, 53-439, WROCŁAW, POLSKA
2020-07-28
2024-03-20
6920Z - USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH
2008-11-19
2024-03-20
7022Z - DORADZTWO W ZAKRESIE ORGANIZACJI I INFORMATYZACJI RACHUNKOWOŚCI;EKSPERTYZY EKONOMICZNO-FINANSOWE
2008-11-19
2024-03-20
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI)
2008-11-19
2024-03-20
8559B - POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI)
2008-11-19
2024-03-20
7490Z - EKSPERTYZY EKONOMICZNO-FINANSOWE
2008-11-19
2024-03-20
7022Z - PROWADZENIE POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO I UPADŁOŚCIOWEGO
2020-07-28
2024-03-20
6920Z - PRZEGLĄDY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH; DORADZTWO PODATKOWE; USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH ZA POMOCĄ KOMPUTERA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie