KRS 0000303507
NIP6381738064
REGON12066968700000
NazwaBIEGIER SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIEGIER SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 kwi 2008 (16 lat temu) 09 kwi 2008
Data usunięcia 19 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRNOŚLĄSKA, 15, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2590000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #45 BUDOWNICTWO #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYRÓŻA TERESA BIEGIER
Wspólnik
2008-04-09
2008-12-31
900 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 45.000 ZŁ(CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
GRZEGORZ ANDRZEJ BIEGIER
Wspólnik
2008-04-09
2017-09-19
50.900 UDZIAŁÓW O WYSOKOSCI 2.545.000 ZŁ.
WOJCIECH TADEUSZ BIEGIER
Wspólnik
2008-12-31
2009-01-29
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ ANDRZEJ BIEGIER
PREZES ZARZĄDU
2008-04-09
2013-11-08
DOMINIKA MAGDALENA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-08
2017-09-19
2008-04-09
2008-05-09
BIEŻANOWSKA, 66A, KRAKÓW, 30-812, KRAKÓW, POLSKA
2008-05-09
2008-12-31
BATOREGO, 27, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA
2009-08-25
2012-03-07
BOROWINOWA, 25, GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, 43-230, GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, POLSKA
2012-03-07
2012-04-19
CHOCHOŁOWSKA, 28, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2012-04-19
2012-06-14
CHOCHOŁOWSKA, 28, BIELSKO-BIAŁA, 43-346, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie