KRS 0000303439
NIP6652859869
REGON30079528900000
NazwaCENTRUM USŁUG FINANSOWYCH ŻYCIE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM USŁUG FINANSOWYCH ŻYCIE PLUS
Data rejestracji 10 kwi 2008 (16 lat temu) 10 kwi 2008
Data usunięcia 30 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 15, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPAWEŁ HENRYK GUGLAS
Wspólnik
2008-04-10
2012-06-19
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
DOROTA MARIA GUGLAS
Wspólnik
2008-04-10
2013-10-10
666 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.300,00 ZŁ
JAKUB GUGLAS
Wspólnik
2012-06-19
2014-01-13
168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.400,00 ZŁ (MAŁOLETNI DZIAŁAJĄCY PRZEZ MATKĘ)
KACPER GUGLAS
Wspólnik
2012-06-19
2013-10-10
166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.300,00 ZŁ
ALICJA SITNIK
Wspólnik
2013-10-10
2014-01-30
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
DOROTA MARIA GUGLAS
Likwidator
2012-06-19
2013-10-10
TOMASZ HOFMAN
Likwidator
2013-10-10
2014-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGANA JEST ZGODA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
PAWEŁ HENRYK GUGLAS
PREZES ZARZĄDU
2008-04-10
2012-06-19
DOROTA MARIA GUGLAS
V-CE PREZES ZARZĄDU
2008-04-10
2012-06-19
2008-04-10
2012-06-19
CENTRUM USŁUG FINANSOWYCH ŻYCIE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-10
2009-03-19
KONWALIOWA, 14, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
2009-03-19
2013-10-10
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 16A, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie