KRS 0000303390
NazwaMGS 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaMGS 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 09 kwi 2008 (16 lat temu) 09 kwi 2008
Data usunięcia 12 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. SOLIDARNOŚCI, 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOKRZYSZTOF WOJCIECH MATA
Wspólnik
2008-04-09
2015-05-12
128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.800,00 PLN
PIOTR ŁUKASZ GRUSZKA
Wspólnik
2008-04-09
2015-05-12
127 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.700,00 PLN
MARCIN SZACHOWICZ
Wspólnik
2008-04-09
2015-05-12
128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.800,00 PLN
PAWEŁ PIOTR ŁAZARCZYK
Wspólnik
2009-04-06
2015-05-12
127 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.700,00 PLN
PAWEŁ JAKUB KONARSKI
Wspólnik
2009-04-06
2009-04-17
136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.600,00 PLN
MARIAN KORUS
Powiernik
2012-10-23
2015-05-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF WOJCIECH MATA
PREZES ZARZĄDU
2008-04-09
2015-05-12
MARCIN SZACHOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-09
2015-05-12
PIOTR ŁUKASZ GRUSZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-09
2009-04-06
PAWEŁ JAKUB KONARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-06
2009-04-17
2008-04-09
2012-10-23
MGS 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-09
2009-04-06
CHMIELNA, 11, WARSZAWA, 00- 021, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie