KRS 0000302985
NIP7262584974
REGON10049731600000
NazwaAXYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAXYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 kwi 2008 (16 lat temu) 03 kwi 2008
Data usunięcia 11 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GLINIANA, 29, ŁÓDŹ, 91-336, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)ANDRZEJ FRANCISZEK KWIATKOWSKI
Wspólnik
2008-04-03
2015-02-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 PLN
WIESŁAW STANISŁAW FLERAN
Wspólnik
2008-04-03
2015-02-11
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18000,00 PLN
CZESŁAW PIETRYKOWSKI
Wspólnik
2008-04-03
2015-02-11
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17000,00 PLN
ANDRZEJ FRANCISZEK KWIATKOWSKI
Likwidator
2014-04-14
2015-02-11
CZESŁAW PIETRYKOWSKI
Likwidator
2014-04-14
2015-02-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WIESŁAW STANISŁAW FLERAN
PREZES ZARZĄDU
2008-04-03
2009-05-28
CZESŁAW PIETRYKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-03
2009-05-28
ANDRZEJ FRANCISZEK KWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-03
2009-05-28
ANDRZEJ FRANCISZEK KWIATKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-05-28
2014-04-14
JOANNA KINGA MAZURCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-05-28
2009-11-16
CZESŁAW PIETRYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-16
2014-04-14
2008-04-03
2014-04-14
"AXYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie