KRS 0000302778
NIP6112647141
REGON02074461800000
Nazwa"STOWARZYSZENIE ŚWIATOWE DNI ROWERU"
Krótka nazwaŚWIATOWE DNI ROWERU
Data rejestracji 24 kwi 2008 (16 lat temu) 24 kwi 2008
Data usunięcia 03 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres WIEJSKA, 81 B, JELENIA GÓRA, 58-506, JELENIA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #9304 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #7440 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9262 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADARIUSZ ANDRZEJ MALĄG
Likwidator
2016-05-16
2016-10-03
JAROSŁAW PAWEŁ RZADKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-24
2016-10-03
BEATA EWA CZYSTOŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-24
2016-10-03
TOMASZ ANDRZEJ DUDKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-24
2016-10-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA, ORAZ ZACIĄGANIA W JEGO IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, LUB WICEPREZES WRAZ ZE SKARBNIKIEM ŁĄCZNIE
ELŻBIETA KATARZYNA JURCZYŃSKA
SKARBNIK
2008-04-24
2016-05-16
DARIUSZ ANDRZEJ MALĄG
PREZES
2008-04-24
2016-05-16
JACEK SAŁAPUTA
WICEPREZES
2008-04-24
2016-05-16
2008-04-24
2016-05-16
"STOWARZYSZENIE ŚWIATOWE DNI ROWERU"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie