KRS 0000302742
NIP7262342797
REGON47232240700000
NazwaINTER CONSULT SPÓŁKA JAWNA M.D. SITEK
Krótka nazwaINTER CONSULT M.D. SITEK
Data rejestracji 01 kwi 2008 (16 lat temu) 01 kwi 2008
Data usunięcia 14 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KSIĘDZA BRZÓSKI, 94, ŁÓDŹ, 91-347, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7262342797
data rejestracji 21 lis 2002
status Czynny
51105014611000009032714959
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
62105014611000009081613722
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
65105014611000009081662265
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMICHAŁ ANDRZEJ SITEK
Beneficjent
DARIUSZ PIOTR SITEK
Beneficjent
DARIUSZ PIOTR SITEK
reprezentant
MONIKA FAUSTYNA SITEK
Wspólnik
2008-04-01
2011-03-23
DARIUSZ PIOTR SITEK
Wspólnik
2008-04-01
2017-04-14
MICHAŁ ANDRZEJ SITEK
Wspólnik
2011-03-23
2017-04-14
MICHAŁ ANDRZEJ SITEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
DARIUSZ PIOTR SITEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD /CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ RODZIĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ/ KONIECZNA JEST REPREZENTACJA DWÓCH WSPÓLNIKÓW
MONIKA FAUSTYNA SITEK
Członek Organu Reprezentacji
2008-04-01
2011-03-23
DARIUSZ PIOTR SITEK
Członek Organu Reprezentacji
2008-04-01
2017-04-14
MICHAŁ ANDRZEJ SITEK
Członek Organu Reprezentacji
2011-03-23
2017-04-14
2008-04-01
2011-03-23
"INTER CONSULT" SPÓŁKA JAWNA MONIKA SITEK, DARIUSZ SITEK
2008-04-01
2011-03-23
LIMANOWSKIEGO, 6, ŁÓDŹ, 91-059, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie