KRS 0000302642
NIP6342677370
REGON24087007000000
NazwaESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaESA
Data rejestracji 31 mar 2008 (16 lat temu) 31 mar 2008
Data usunięcia 11 mar 2019 11 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUBICZ, 23, KRAKÓW, 31-503, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAESA DESIGN LIMITED
Wspólnik
2008-03-31
2014-12-08
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
CAPITA PROPERTY AND INFRASTRUCTURE INTERNATIONAL LIMITED
Wspólnik
2014-12-08
2019-03-11
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
PETER MICHAEL WISLOCKI
Prokurent
2012-04-12
2014-03-04
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALBO PROKURENTEM SPÓŁKI ESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
DARIUSZ SADOWSKI
Prokurent
2014-03-04
2016-11-21
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALBO PROKURENTEM SPÓŁKI ESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
JAKUB WOLNICKI
Prokurent
2011-08-05
2016-11-21
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALBO PROKURENTEM SPÓŁKI ESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
HENRYK JERZY ZIMMERMANN
Likwidator
2016-11-21
2019-03-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE ,ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DAVID ARTHUR COLLINS
PREZES ZARZĄDU
2008-03-31
2012-04-12
ALASTAIR ROBERTS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-31
2012-04-12
NICHOLAS JOHN SAMPSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-31
2012-04-12
RICHARD MARCHANT
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-04
2016-11-21
DANIEL GREENSPAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-04
2016-11-21
BRYNLEY CASE
CZŁONEK ZARZĄDY
2013-12-04
2016-11-21
ANDREW DAVID HOWARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-02
2016-01-28
MAREK PAUL SROKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-31
2012-04-12
PETER MICHAEL WISLOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-18
2012-04-12
MARTIN MCCLOSKEY
PREZES ZARZĄDU
2012-04-12
2016-11-21
2008-03-31
2016-11-21
ESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-31
2012-10-19
ZAJĄCZKA, 23A, KATOWICE, 40-050, KATOWICE, POLSKA
2012-10-19
2016-11-21
WARSZAWSKA, 21, KATOWICE, 40-009, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie